审计署自1983年成神辩立以来,先后有五任审计长,其任期分游李缺别是
于明涛 1983年6月至1985年3月
吕培俭 1985年3月至1994年5月
郭振乾 1994年5月至1998年3月
李金华 1998年3月扰败至2008年3月
刘家义 2008年3月至今
标签:审计长,名单,历任
版权声明:文章由 知识百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshbaiwen.com/article/81148.html